Lars Haugsted Kirkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TARUP TEXTIL CENTER HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.262' DKK Haugsted Kirkegaard Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -2.367' DKK TARUP TEXTIL CENTER HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 16.674' DKK TARUP TEXTIL CENTER HOLDING A/S (2013-14) |
Største gæld: | 7.816' DKK AUTOMATION LAB A/S (2021) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos AUTOMATION LAB A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TARUP TEXTIL CENTER HOLDING A/S (6 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2018 i TARUP TEXTIL CENTER HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Lars Haugsted Kirkegaard nu bestreddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 853' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Haugsted Kirkegaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
AUTOMATION LAB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023 -
Haugsted Kirkegaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
TARUP TEXTIL CENTER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2018 -
AUTOMATION LAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
AL PARTNERS ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2024
Registreringsdato: 12.01.2024 -
AUTOMATION LAB A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
AUTOMATION LAB A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
02.07.2019 - 23.05.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
02.07.2019 - 13.12.2023
Bestyrelsesmedlem
19.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Lars Haugsted Kirkegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Haugsted Kirkegaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.174' DKK. Igennem holdingselskabet Haugsted Kirkegaard Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Lars Haugsted Kirkegaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Haugsted Kirkegaard Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.262' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Haugsted Kirkegaard Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.262' DKK (Haugsted Kirkegaard Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.791' DKK (TARUP TEXTIL CENTER HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.233' DKK (AUTOMATION LAB A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Hans Christian Kirkegaard.