Sadik Haidar Saleh
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AS Mandskab I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.284' DKK Bistronomi ApS (2021) |
Største underskud: | -781' DKK Bistronomi ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.346' DKK Bistronomi ApS (2021) |
Største gæld: | 1.381' DKK Bistronomi ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Bistronomi ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Zakia Copenhagen ApS (1 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2019 ved AS Mandskab I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Amin Hassan at Sadik Haidar Saleh stiftede AS Mandskab I/S den dag i oktober 2019. Rollen som Ejer og Stifter bestred Sadik i 1 måned, før stoppet den 24. november 2019.
Virksomheden opererede indenfor vikarbureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. november 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bistronomi ApS
Ejerandel: 100% -
S&Z Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bistronomi AMG15 ApS
Via S&Z Holding ApS
Direktørposter (3)
-
S&Z Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2024 -
Bistronomi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2022 -
Bistronomi AMG15 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2024
Tidslinje (17)
-
Dørtjansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Bistronomi AMG15 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024 -
S&Z Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024
Blå bog (fortsat)
Sadik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.06.2022 - 26.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.10.2022 - 30.12.2022
Ejer
31.12.2022 - 31.01.2023
Direktør
31.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.12.2020 - 16.09.2022
Ejerandel: 100%
Sadik Haidar Saleh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S&Z Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem holdingselskabet S&Z Holding ApS har Sadik derfor også ejerandele i Bistronomi AMG15 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Sadik Haidar Saleh, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Bistronomi ApS kunne offentliggøre et underskud på 781' DKK.