Latif Abbasi
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Just Good Gaming Holding Aps (Ejer) |
Største overskud: | 1.209' DKK Just Good Gaming ApS (2019) |
Største underskud: | -801' DKK Just Good Gaming ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.328' DKK Just Good Gaming Holding Aps (2019) |
Største gæld: | 1.136' DKK Just Good Gaming ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Just Good Gaming ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Latifs Holding ApS (4 år 9 måneder) |
Det hele startede i 2017 i Just Good Gaming Holding Aps i rollen som Ejer og Direktør. Latif Abbasi købte en del af virksomheden d. 20. juli 2017 og havde dermed en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Latif af: Danial Holding ApS og Eltaf Holding ApS. Hvervet som Ejer og Direktør har Latif nu bestreddet i 3 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 93' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Latifs Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Just Good Gaming Holding Aps
Via Latifs Holding ApS -
Just Good Gaming ApS
Via Just Good Gaming Holding Aps
Direktørposter (2)
-
Latifs Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2019 -
Just Good Gaming Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Just Good Gaming Holding Aps
Tilknyttet som direktørDato: 05.06.2023
Registreringsdato: 05.06.2023 -
Just Good Gaming Holding Aps (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020 -
Latifs Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2019
Registreringsdato: 12.12.2019
Blå bog (fortsat)
Latif har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.02.2021 - 07.06.2023
Reel ejer
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Ejer
20.07.2017 - 17.11.2020
Reel ejer
20.07.2017 - 09.02.2021
Reel ejer
10.02.2021 - 07.06.2023
Direktør
05.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.01.2018 - 25.11.2019
Ejerandel: 100%
Latif Abbasi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Latifs Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 309' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Just Good Gaming Holding Aps (65%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Latif Abbasi, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Just Good Gaming Holding Aps kunne fremvise et overskud på 720' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Just Good Gaming Holding Aps kunne fremvise et underskud på 506' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 136' DKK (Latifs Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 801' DKK (Just Good Gaming ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 309' DKK (Latifs Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -651' DKK (Just Good Gaming ApS).
En af de forbindelser som går igen i Latif' netværk er Danial Aftab Ahmed.