Kenneth Gerner Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | K. Petersen Holding IVS (Direktør) |
Største overskud: | 1.098' DKK Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.325' DKK Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS) (2023) |
Største gæld: | 9.563' DKK Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NP Customs IVS (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2018 ved K. Petersen Holding IVS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kenneth Gerner Petersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Kenneth i 10 måneder, før stoppet den 23. november 2018.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KR2021 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
KR2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2021 -
CargoNation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2021
Tidslinje (9)
-
Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.12.2021
Registreringsdato: 16.12.2021 -
KR2021 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021 -
KR2021 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
10.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.01.2018 - 26.04.2021
Reel ejer
24.01.2018 - 01.08.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.01.2018 - 03.06.2020
Ejerandel: 100%
Kenneth Gerner Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KR2021 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 221' DKK. Igennem holdingselskabet KR2021 ApS har Kenneth derfor også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kenneth Gerner Petersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.098' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.098' DKK (Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.325' DKK (Global GSA Group BV ApS (Nu: CargoNation ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 221' DKK (KR2021 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Aytekin Saray.