Asad Faiz
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Asad Faiz IVS (Ejer) |
Største overskud: | 77' DKK 786 ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 155' DKK 786 ApS (2023) |
Største gæld: | 42' DKK 786 ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Asad Faiz IVS (2 år 4 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2018 i Asad Faiz IVS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Asad Faiz der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør bestred Asad i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 15. maj 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen taxikørsel. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2018 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
786 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
786 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2023
Tidslinje (8)
-
786 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
786 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
Assad Faiz Vognmand (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2020
Registreringsdato: 03.09.2020
Blå bog (fortsat)
Asad har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.10.2018 - 03.09.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2018 - 15.05.2020
Reel ejer
06.10.2018 - 15.05.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 786 ApS kunne offentliggøre et overskud på 77' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Asad' netværk er Zia-ul-mustafa Hussain.