Søren Barner Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2018 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUTOPUNKT.DK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.706' DKK AUTOPUNKT.DK A/S (2014-15) |
Største underskud: | -2.191' DKK AUTOPUNKT.DK A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 5.486' DKK AUTOPUNKT.DK A/S (2014-15) |
Største gæld: | 13.342' DKK Punkt Leasing A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AUTOPUNKT.DK A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hydro Autocenter I/S (3 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2018 i AUTOPUNKT.DK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Barner Madsen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 1. september 2020.
I dag arbejder virksomheden med detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 470' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hydro Autocenter I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Barner ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HAC Biler ApS
Via Barner ApS -
Hydro Autocenter ApS
Via Barner ApS
Direktørposter (2)
-
HAC Biler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2023 -
Barner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Hydro Autocenter, Bilsalg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
HAC Biler ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
Barner ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2021 - 29.02.2024
Reel ejer
01.12.2022 - 29.02.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2021 - 30.11.2022
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2020 - 25.05.2022
Ejerandel: 50-66.65%
Søren Barner Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Barner ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet Barner ApS har Søren derfor også ejerandele i HAC Biler ApS (66.66-89.99%) & Hydro Autocenter ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Barner Madsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HAC Group ApS (Nu: Digital Car Group ApS) kunne offentliggøre et overskud på 144' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HAC Group ApS (Nu: Digital Car Group ApS) kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Brian Christensen.