Ivik David Knudsen-Ostermann
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Greenland Cruises (Stifter) |
Største overskud: | 164' DKK Greenland Cruises ApS (2023) |
Største underskud: | -189' DKK Greenland Cruises ApS (2022) |
Største egenkapital: | 378' DKK Greenland Cruises ApS (2023) |
Største gæld: | 3.246' DKK Greenland Cruises ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Greenland Cruises ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Greenland Cruises (11 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2012 i Greenland Cruises i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Ivik David Knudsen-Ostermann og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Ivik nu bestreddet i 11 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Greenland Cruises
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ilulissattours.com I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Greenland Cruises ApS
Ejerandel: 100% -
Nuuk Playground ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Greenland Cruises ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2022
Tidslinje (9)
-
Nuuk Playground ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Greenland Cruises ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Greenland Cruises ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023
Blå bog (fortsat)
Ivik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
14.12.2022 - 22.08.2024
Ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
15.05.2022 - 31.10.2023
Ejer
16.05.2022 - 31.10.2023
Direktør
16.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Greenland Cruises ApS kunne fremvise et overskud på 164' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Greenland Cruises ApS kunne fremvise et underskud på 189' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ivik' netværk er Johannes Jens Ole Holst.