Pipaluk Kisia Karitas Kreutzmann Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Karitas Production (Ejer) |
Største overskud: | 208' DKK Polarama Greenland ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.335' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2020) |
Største egenkapital: | 3.384' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2019) |
Største gæld: | 5.226' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2023) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Karitas Production (11 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 i Karitas Production i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Pipaluk Kisia Karitas Kreutzmann Jørgensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Pipaluk i 11 år 1 måned, inden stoppet d. 28. maj 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UnoFilm ApS
Ejerandel: 100% -
Polarama Greenland ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
UnoFilm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2020
Tidslinje (11)
-
Polarama Greenland ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.04.2023
Registreringsdato: 03.04.2023 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2020
Registreringsdato: 18.12.2020 -
Polarama Greenland ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.08.2020
Registreringsdato: 04.08.2020
Blå bog (fortsat)
Pipaluk har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.08.2020 - 03.04.2023
Ejer
04.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2017 - 28.10.2019
Bestyrelsesmedlem
29.10.2019 - 18.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.04.2009 - 28.05.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Polarama Greenland ApS landede et overskud på 208' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Polarama Greenland ApS landede et underskud på 126' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 120' DKK (UnoFilm ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.116' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 90' DKK (Polarama Greenland ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -118' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION KATUAQ).
En af de forbindelser som går igen i Pipaluk' netværk er Pierre Emile Minik Hertling Péronard.