Lene Kongerslev Andresen
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØNDER HANDELSSTANDSFORENING (Reel ejer) |
Største overskud: | 115' DKK NIC. ANDRESEN A/S (2013-14) |
Største underskud: | -91' DKK NIC. ANDRESEN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.639' DKK NIC. ANDRESEN A/S (2016-17) |
Største gæld: | 2.156' DKK NIC. ANDRESEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NIC. ANDRESEN A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af TØNDER HANDELSSTANDSFORENING (5 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2017 hos TØNDER HANDELSSTANDSFORENING med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Lene Kongerslev Andresen i 5 år 9 måneder, før stoppet d. 13. oktober 2023.
I dag arbejder virksomheden med erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
NIC. ANDRESEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2022
Tidslinje (1)
-
NIC. ANDRESEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022
Blå bog (fortsat)
Lene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.03.2021 - 10.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.12.2017 - 13.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Dirk Andresen.