Isabella Shadeh Westh
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Shadeh Westh Holding IVS (Ejer) |
Største overskud: | 53' DKK Vision Film IVS (Nu: Vision Film ApS) (2020) |
Største underskud: | -61' DKK Vision Film IVS (Nu: Vision Film ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 53' DKK Vision Film IVS (Nu: Vision Film ApS) (2021) |
Største gæld: | 85' DKK Vision Film IVS (Nu: Vision Film ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Vision Film IVS (Nu: Vision Film ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Vision Film ApS (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2017 hos Shadeh Westh Holding IVS som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partneren Arash Shadeh Westh at Isabella Shadeh Westh stiftede Shadeh Westh Holding IVS den dag i december 2017. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Isabella i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 6. juli 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2017-18 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MOVE BODY MIND
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Velvære I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Vision Film ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Velvære I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Shadeh Westh Holding IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
Shadeh Westh Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022
Blå bog (fortsat)
Isabella har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
25.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.12.2017 - 06.07.2022
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Vision Film IVS (Nu: Vision Film ApS) fremviste et overskud på 53' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Vision Film IVS (Nu: Vision Film ApS) fremviste et underskud på 61' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Isabella' netværk er Arash Shadeh Westh.