Rasmus Jægersø
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Huntermouse (Ejer) |
Største overskud: | 187' DKK Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -116' DKK Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 185' DKK Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 891' DKK Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Huntermouse (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2017 i Huntermouse i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Jægersø og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Rasmus nu besiddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Huntermouse
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jægersø Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Nordic Card Show ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Jægersø Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Nordic Card Show ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
Jægersø Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2020
Registreringsdato: 02.10.2020
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
02.10.2020 - 15.06.2023
Ejer
15.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Rasmus Jægersø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jægersø Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Gennem sit holdingselskab Jægersø Holding ApS har Rasmus dermed også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Rasmus Jægersø, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS) landede et overskud på 187' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS) landede et underskud på 116' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89' DKK (Group43 ApS (Nu: Nordic Card Show ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Jægersø Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Henrik Blyitgen Nielsen.