Jesper Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2018 (6 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JP Vind ApS (Direktør) |
Største overskud: | 36' DKK JP Vind IVS (Nu: JP Vind ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 91' DKK JP Vind IVS (Nu: JP Vind ApS) (2023) |
Største gæld: | 937' DKK JP Vind IVS (Nu: JP Vind ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JP Vind ApS (6 år 2 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2018 hos JP Vind ApS (tidligere JP Vind IVS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Poulsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JP Vind ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Solcellepark Høvsøre I/S
Via JP Vind ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
JP Vind ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
JP Vind IVS (Nu: JP Vind ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2018
Registreringsdato: 03.12.2018 -
JP Vind IVS (Nu: JP Vind ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2018
Registreringsdato: 29.11.2018 -
JP Vind IVS (Nu: JP Vind ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2018
Registreringsdato: 27.06.2018
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JP Vind IVS (Nu: JP Vind ApS) kunne offentliggøre et overskud på 36' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Anders Salomon Haugaard.