Kastur Filippi
Erhvervsaktiv siden: | 25. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66' DKK LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S (2022-23) |
Største underskud: | -534' DKK LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 254' DKK LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S (2016-17) |
Største gæld: | 731' DKK LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S (7 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2017 i LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Kastur Filippi købte en del af virksomheden d. 25. juli 2017 og fik dermed en ejerandel på . På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Kastur af: JENSEN & HOFF A/S, S & V SORENSEN HOLDING ApS, Fabio Berton og 2 andre personer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer har Kastur nu bestreddet i 2 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 66' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S
Ejerandel: 15-19.99%
Tidslinje (3)
-
LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2019
Registreringsdato: 30.12.2019 -
LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.07.2017
Registreringsdato: 25.07.2017 -
LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.07.2017
Registreringsdato: 25.07.2017
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Kastur' netværk er Søren Nørgård Sørensen.