Warfa Mohamud
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Safari MT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Interessentskabet Safari Shops Kunder (3 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2017 ved Safari MT ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Warfa Mohamud i 11 måneder, før stoppet den 28. november 2018.
Dengang var virksomhedens branche indenfor værdipapir- og varemægling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Interessentskabet Safari Shops Kunder
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Interessentskabet Safari Shops Kunder (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.03.2021
Registreringsdato: 11.03.2021 -
Safari MT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
Safari MT ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2017
Registreringsdato: 06.12.2017
Blå bog (fortsat)
Warfa har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2017 - 28.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Warfa' netværk er Mahmoud Said Osman.