Mette Bang Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET CANNES LE SUQUET (Ejer) |
Største overskud: | 6.565' DKK AAV DÆK AARHUS A/S (2021) |
Største underskud: | -529' DKK AAV REDÆK APS (2023) |
Største egenkapital: | 43.985' DKK MNK HOLDING 2007 A/S (Nu: MNK HOLDING 2007 ApS) (2021) |
Største gæld: | 28.900' DKK AAV DÆK AARHUS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos AAV DÆK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET CANNES LE SUQUET (13 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2008 hos KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET CANNES LE SUQUET med titlen som Ejer. Mette Bang Bjerregaard købte en part af virksomheden d. 1. juni 2008 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mette af: Brian Videbæk, Ulrik Clemmensen, Erik Grølsted og 4 andre personer. Titlen som Ejer har Mette nu bestreddet i 13 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bang Bjerregaard Økonomi ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bang Bjerregaard Økonomi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
AAV DÆK AARHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2020 -
AAV DÆK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2020 -
AAV REDÆK APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
MNK Holding 2007 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
AAV REDÆK APS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
MNK HOLDING 2007 A/S (Nu: MNK HOLDING 2007 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
MNK Holding 2007 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mette Bang Bjerregaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos AAV DÆK AARHUS A/S der præsenterede et overskud på 6.565' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos AAV REDÆK APS der præsenterede et underskud på 529' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2020 til i dag hos AAV DÆK AARHUS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.622' DKK (AAV DÆK AARHUS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 529' DKK (AAV REDÆK APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.067' DKK (MNK Holding 2007 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -386' DKK (AAV REDÆK APS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Niels Kjær.