Nikolaj Seiersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nikolaj Seiersen Invest ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Maison Marcel ApS (2022) |
Største gæld: | 0' DKK Maison Marcel ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nikolaj Seiersen Invest ApS (6 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2017 i Nikolaj Seiersen Invest ApS (tidligere Nikolaj Seiersen Invest IVS) i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Nikolaj Seiersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter havde Nikolaj i 4 år 8 måneder, inden stoppet d. 22. august 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2017-18 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Maison Marcel ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
AboutHome I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Maison Marcel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2021
Tidslinje (7)
-
Nikolaj Seiersen Invest IVS (Nu: Nikolaj Seiersen Invest ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
AboutHome I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Nikolaj Seiersen Invest IVS (Nu: Nikolaj Seiersen Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.08.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.12.2017 - 28.12.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.01.2021 - 14.02.2021
Direktør
21.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Oliver Shawn Francisco Hertz.