Lea Breinbjerg Pape
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | THUNDER SPORTS I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fysioterapi v/ Lea Pape (2 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2018 hos THUNDER SPORTS I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Emil Damgaard Balle at Lea Breinbjerg Pape stiftede THUNDER SPORTS I/S den dag i januar 2018. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lea i , før stoppet d. 4. januar 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fysioterapi v/ Lea Pape
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
LA HOLDING RINGKØBING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Crossfit Ringkøbing ApS
Via LA HOLDING RINGKØBING ApS
Direktørposter (1)
-
LA HOLDING RINGKØBING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
LA HOLDING RINGKØBING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
LA HOLDING RINGKØBING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Fysioterapi og træning v. Anton Munk og Lea Pape I/S (Nu: Move Viborg I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022
Blå bog (fortsat)
Lea har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.07.2021 - 23.08.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - 04.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager