Lizhen Hu
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ÅHAVNEN KØGE ApS (Stifter) |
Største overskud: | 532' DKK ÅHAVNEN KØGE Køge ApS (Nu: ÅHAVNEN KØGE ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -344' DKK Solcenter MEDDO Solrød ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 560' DKK ÅHAVNEN KØGE Køge ApS (Nu: ÅHAVNEN KØGE ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.232' DKK Smedelundsgade 33A ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af ÅHAVNEN KØGE ApS (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2017 ved ÅHAVNEN KØGE ApS (tidligere ÅHAVNEN KØGE Køge ApS) i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Denne rolle har Lizhen Hu nu besiddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 532' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ÅHAVNEN KØGE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Smedelundsgade 33A ApS
Via ÅHAVNEN KØGE ApS -
Kiyomi ApS
Via ÅHAVNEN KØGE ApS -
KS Ejendomme Holbæk ApS
Via ÅHAVNEN KØGE ApS
Direktørposter (2)
-
ÅHAVNEN KØGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018 -
Smedelundsgade 33A ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Solcenter MEDDO Solrød ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
Smedelundsgade 33A ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2018
Registreringsdato: 18.01.2018 -
Solcenter MEDDO Solrød ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.01.2018
Registreringsdato: 05.01.2018
Blå bog (fortsat)
Lizhen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
05.01.2018 - 21.04.2023
Ejerandel: 50%
Lizhen Hu er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ÅHAVNEN KØGE ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 560' DKK. Gennem sit holdingselskab ÅHAVNEN KØGE ApS har Lizhen dermed også andele i Smedelundsgade 33A ApS (100%), Kiyomi ApS (20-24.99%) og KS Ejendomme Holbæk ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Lizhen Hu, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor ÅHAVNEN KØGE Køge ApS (Nu: ÅHAVNEN KØGE ApS) landede et overskud på 532' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Solcenter MEDDO Solrød ApS landede et underskud på 344' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lizhen' netværk er Huiyi Zhou.