Nicolaj Vogh Eschricht Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | De Friske Frøkner IVS (Direktør) |
Største overskud: | 58' DKK De Friske Frøkner IVS (2019) |
Største underskud: | -112' DKK De Friske Frøkner IVS (2017-18) |
Største egenkapital: | 29' DKK G and G Vitamin ApS (Nu: Truee Service ApS) (2022) |
Største gæld: | 173' DKK De Friske Frøkner IVS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos De Friske Frøkner IVS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af De Friske Frøkner IVS (3 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2017 ved De Friske Frøkner IVS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Nicolaj Vogh Eschricht Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Nicolaj i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen den 19. april 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen almindelig rengøring i bygninger. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2019 viste et overskud på 58' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 18. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Truee Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Truee Service ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Truee Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2022
Tidslinje (9)
-
G and G Vitamin ApS (Nu: Truee Service ApS) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.03.2023
Registreringsdato: 19.03.2023 -
G and G Vitamin ApS (Nu: Truee Service ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2023
Registreringsdato: 18.03.2023 -
G and G Vitamin ApS (Nu: Truee Service ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2022
Registreringsdato: 22.05.2022
Blå bog (fortsat)
Nicolaj har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.05.2022 - 18.03.2023
Direktør
22.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
19.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.11.2017 - 18.06.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor De Friske Frøkner IVS landede et overskud på 58' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor De Friske Frøkner IVS landede et underskud på 112' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolaj' netværk er Carol Micheline, Madeleine, Prouhet.