Michael Bovbjerg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES FAGFORENING (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af EJENDOMS OG SERVICEFUNKTIONÆRERNESLANDSSAMMENSLUTNING (6 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 i EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES FAGFORENING som Reel ejer. Denne rolle havde Michael Bovbjerg Hansen i 2 år, inden stoppet d. 20. november 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fagforeninger. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (1)
-
EJENDOMS OG SERVICEFUNKTIONÆRERNESLANDSSAMMENSLUTNING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.12.2022
Tidslinje (1)
-
EJENDOMS OG SERVICEFUNKTIONÆRERNESLANDSSAMMENSLUTNING
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Repræsentant
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 01.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.11.2017 - 20.11.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Bettina Flittner.