Jesper Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bloddonorernes Forskningsfond (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Alfernes Plus Hus (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2017 i Bloddonorernes Forskningsfond i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Jesper Poulsen i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 8. oktober 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.11.2017 - 08.10.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.12.2017 - 07.07.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Lars Christen Horsfeldt Poulsen.