Klaus Sandholt Nielsen
Lindingbrovej 7, 6800 Varde, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | DANPLANEX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.900' DKK DANPLANEX A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 19.053' DKK DANPLANEX A/S (2021-22) |
Største gæld: | 20.955' DKK DANPLANEX A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DANPLANEX A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K S Nielsens Planteskole (6 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2017 i DANPLANEX A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Sandholt Nielsen i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 3. september 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med blomster og planter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.853' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K S Nielsens Planteskole
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DANPLANEX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2021
Registreringsdato: 03.09.2021 -
K S Nielsens Planteskole (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
DANPLANEX A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2017
Registreringsdato: 15.09.2017
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2017 - 03.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?