Martin Birk Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Metalarbejderforbund, Thy-Mors (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MB Design thy (4 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2017 hos Dansk Metalarbejderforbund, Thy-Mors i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Martin Birk Christensen i 1 år 5 måneder, før stoppet d. 25. april 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fagforeninger. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
MB Design thy (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
MB Design thy (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2018
Registreringsdato: 26.10.2018
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
26.10.2018 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
24.11.2017 - 25.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Hanne Neergaard Gade.