Sabrina Abdullah
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Rosas Bowler IVS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.863' DKK SA HOLDING 2019 ApS (2023) |
Største underskud: | -328' DKK SA Ejendomsselskab ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.405' DKK SA HOLDING 2019 ApS (2023) |
Største gæld: | 16.393' DKK SA Ejendomsselskab ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Rosas Bowler IVS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af SA HOLDING 2019 ApS (5 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2017 hos Rosas Bowler IVS i rollen som Ejer. Sabrina Abdullah købte en del af virksomheden d. 17. august 2017 og fik dermed en ejerandel på 100%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Sabrina af: Rosa Maria Marcel Aaby. Titlen som Ejer bestred Sabrina i 4 måneder, før stoppet d. 18. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2017-18 som viste et overskud på 104' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SA HOLDING 2019 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Cafe Beirut CpH ApS
Via SA HOLDING 2019 ApS -
SA Ejendomsselskab ApS
Via SA HOLDING 2019 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
SA Ejendomsselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Cafe Beirut CpH ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
SA HOLDING 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024
Blå bog (fortsat)
Sabrina har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.01.2023 - 01.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.12.2021 - 23.04.2024
Reel ejer
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.01.2020 - 23.04.2024
Reel ejer
14.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.09.2019 - 23.04.2024
Ejer
11.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
15.11.2019 - 05.12.2022
Ejerandel: 100%
Sabrina Abdullah er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SA HOLDING 2019 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.405' DKK. Gennem holdingselskabet SA HOLDING 2019 ApS har Sabrina derfor også andele i Cafe Beirut CpH ApS (100%) samt SA Ejendomsselskab ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Sabrina Abdullah, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SA HOLDING 2019 ApS kunne fremvise et overskud på 2.863' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SA Ejendomsselskab ApS kunne fremvise et underskud på 328' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.863' DKK (SA HOLDING 2019 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 117' DKK (Cafe Beirut CpH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.405' DKK (SA HOLDING 2019 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15' DKK (Cafe Beirut CpH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sabrina' netværk er Nisrine Abdullah.