Mette Uglebjerg
Erhvervsaktiv: | 16. nov. 2017 - 28. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | DSK, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND (Reel ejer) |
Største overskud: | 581.000' DKK CIRCLE K DANMARK A/S (2020-21) |
Største underskud: | -108.527' DKK CIRCLE K DANMARK A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.981.000' DKK CIRCLE K DANMARK A/S (2023-24) |
Største gæld: | 5.976.000' DKK CIRCLE K DANMARK A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 2.137 årsværk hos CIRCLE K DANMARK A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DSK, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND (6 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Mette Uglebjerg. Den første gang Mette var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2017 ved DSK, DE SAMVIRKENDE KØBMÆND med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Mette Uglebjerg i 6 år 9 måneder, før stoppet den 28. august 2024.
Nu arbejder virksomheden med erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
CIRCLE K DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
CIRCLE K DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 6 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - 28.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
01.11.2018 - 23.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab