Martin Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HADSTEN BØRNEHAVE 1 (Reel ejer) |
Største overskud: | 238' DKK Squar3D ApS (2022) |
Største underskud: | -1.239' DKK Squar3D ApS (2023) |
Største egenkapital: | 869' DKK Squar3D ApS (2022) |
Største gæld: | 3.861' DKK Squar3D ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Squar3D ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mortensen Software Consulting (4 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2017 i HADSTEN BØRNEHAVE 1 i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Martin Mortensen i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 1. marts 2019.
I dag opererer virksomheden indenfor børnehaver. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OCP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Squar3D ApS
Via OCP Holding ApS -
Mortensen Software Consulting ApS
Via OCP Holding ApS
Direktørposter (3)
-
OCP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
Mortensen Software Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2022 -
Squar3D ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Mortensen Software Consulting ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
Mortensen Software Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022 -
Mortensen Software Consulting ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2020 - 11.08.2021
Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.08.2021 - 21.12.2021
Reel ejer
22.12.2021 - 30.08.2022
Reel ejer
31.08.2022 - 18.02.2024
Reel ejer
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
21.03.2022 - 22.03.2022
Direktør og Reel ejer
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.12.2017 - 21.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.06.2020 - 15.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OCP Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 279' DKK. Gennem sit holdingselskab OCP Holding ApS har Martin dermed også andele i Squar3D ApS (50-66.65%) & Mortensen Software Consulting ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Mortensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Squar3D ApS landede et overskud på 238' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Squar3D ApS landede et underskud på 1.239' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13' DKK (Mortensen Software Consulting ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.239' DKK (Squar3D ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 510' DKK (Mortensen Software Consulting ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -440' DKK (Squar3D ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jes Joon Christensen.