Anders Tobias Degn-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.035' DKK Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.074' DKK Degn-Petersen Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.015' DKK Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.670' DKK Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2017 hos Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (tidligere Sydjysk tømrer og snedker IVS) i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Denne rolle havde Anders Tobias Degn-Petersen i 6 år 6 måneder, inden stoppet den 22. maj 2024.
Virksomhedens branche var dengang indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et overskud på 1.035' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Degn-Petersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sydjysk Tømrer og Snedker ApS UNDER KONKURS
Via Degn-Petersen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Degn-Petersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021 -
Degn-Petersen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2017 - 18.03.2021
Reel ejer
01.12.2017 - 31.10.2022
Direktør
01.12.2017 - 22.05.2024
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,51%
Anders Tobias Degn-Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Degn-Petersen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 781' DKK. Gennem sit holdingselskab Degn-Petersen Holding ApS har Anders dermed også andele i Sydjysk Tømrer og Snedker ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Anders Tobias Degn-Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Sydjysk tømrer og snedker IVS (Nu: Sydjysk Tømrer og Snedker ApS) landede et overskud på 1.035' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Degn-Petersen Holding ApS landede et underskud på 1.074' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Rasmus Christen Kjær.