Adriana Cardoso Grønhage Skovgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Befa Byg IvS (Ejer) |
Største overskud: | 477' DKK F.Skovgaard Byg ApS (2022) |
Største underskud: | -92' DKK FK Ejendomme ApS (2022) |
Største egenkapital: | 420' DKK F.Skovgaard Byg ApS (2022) |
Største gæld: | 1.377' DKK F.Skovgaard Byg ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cardoso Holding ApS (2 år 4 måneder) |
Det startede i 2017 i Befa Byg IvS (tidligere Nalu Byg IvS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Bekim Farizi at Adriana Cardoso Grønhage Skovgaard stiftede Befa Byg IvS den dag i november 2017. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter bestred Adriana i 4 måneder, før fratrædelsen d. 23. marts 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2017-18 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cardoso Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Multichanger.dk ApS
Via Cardoso Holding ApS -
F.Skovgaard Byg ApS
Via Cardoso Holding ApS -
FK Ejendomme ApS
Via Cardoso Holding ApS -
LLM byg ApS
Via Cardoso Holding ApS
Tidslinje (5)
-
Cardoso Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
Nalu Byg IvS (Nu: Befa Byg IvS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.03.2018
Registreringsdato: 23.03.2018 -
Nalu Byg IvS (Nu: Befa Byg IvS)
Fratrådt som direktørDato: 23.03.2018
Registreringsdato: 23.03.2018
Blå bog (fortsat)
Adriana har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Stifter og Ejer
29.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
03.05.2022 - 03.05.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2017 - 23.03.2018
Ejerandel: 50%
Adriana Cardoso Grønhage Skovgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cardoso Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Gennem holdingselskabet Cardoso Holding ApS har Adriana derfor også andele i Multichanger.dk ApS (10-14.99%), F.Skovgaard Byg ApS (66.66-89.99%), FK Ejendomme ApS (33.34-49.99%) & LLM byg ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Adriana Cardoso Grønhage Skovgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Cardoso Holding ApS kunne fremvise et overskud på 107' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62' DKK (FK Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 175' DKK (F.Skovgaard Byg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -114' DKK (FK Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Adriana' netværk er Flemming Skovgaard Olsen.