Peter Huntley
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Selskab for Patientsikkerhed (Reel ejer) |
Største overskud: | 295' DKK PS! Improve ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 345' DKK PS! Improve ApS (2023) |
Største gæld: | 5.445' DKK PS! Improve ApS (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos PS! Improve ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PS! Improve ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2017 i Dansk Selskab for Patientsikkerhed som Reel ejer. Denne rolle havde Peter Huntley i 4 år 4 måneder, inden stoppet d. 15. marts 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HuntleyMedico
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HuntleyMedico (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Medicoindustrien
Fratrådt som repræsentantDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Medicoindustrien
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
09.12.2022 - 26.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2017 - 25.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.11.2017 - 15.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse