Lisbeth Hammer Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JDS A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 510' DKK JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -667' DKK Inovative Automation A/S (Nu: Peter Greve A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.203' DKK JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 4.629' DKK YBF Invest A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Inovative Automation A/S (Nu: Peter Greve A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JDS A/S (23 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2001 i JDS A/S (tidligere JYSK DAMP SERVICE A/S) i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Lisbeth Hammer Madsen i 23 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2024.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 510' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.G.M. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JDS A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via H.G.M. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
H.G.M. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
JDS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
YBF Invest A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
Inovative Automation A/S (Nu: Peter Greve A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
03.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.01.2001 - Stadig aktiv
Ejer
07.01.2016 - 08.11.2017
Bestyrelsesmedlem
12.11.2020 - 25.01.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2020 - 16.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2020 - 01.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) kunne fremvise et overskud på 125' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor JYSK DAMP SERVICE A/S (Nu: JDS A/S) kunne fremvise et underskud på 408' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Malene Lundgaard Krogsgaard.