Rasmus Gregers
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LRG Holding IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -263' DKK Gerald Aps (2021-22) |
Største egenkapital: | 213' DKK Gerald Aps (2021-22) |
Største gæld: | 286' DKK Gerald Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LRG HOLDING ApS (2 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2017 i LRG Holding IVS som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rasmus Gregers der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter havde Rasmus i 1 år, inden stoppet d. 30. november 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor investeringsselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2017-18 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LRG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gerald Aps
Via LRG HOLDING ApS
Tidslinje (15)
-
LRG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2021
Registreringsdato: 22.10.2021 -
LRG HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021 -
LRG HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.10.2021
Registreringsdato: 05.10.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Direktør
05.10.2021 - 22.10.2021
Ejer
05.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.11.2017 - 30.11.2018
Direktør
01.11.2017 - 30.11.2018
Ejer
01.11.2017 - 20.01.2019
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - 20.01.2020
Ejerandel: 50%
Rasmus Gregers er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LRG HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab LRG HOLDING ApS har Rasmus dermed også ejerandele i Gerald Aps (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Rasmus Gregers, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (LRG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -57' DKK (Gerald Aps).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Lotte Gregers.