Helle Aaskov Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Vejby Bo og Beskæftigelse (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.209' DKK RDS DESIGN ApS (2021-22) |
Største underskud: | -4.562' DKK JESPER LASSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 22.288' DKK JESPER LASSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 68.070' DKK RDS EJENDOMME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos GRID System ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Vejby Bo og Beskæftigelse (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2012 ved Fonden Vejby Bo og Beskæftigelse (tidligere Vejby Ejendomsfond) i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Helle Aaskov Jørgensen nu besiddet i 11 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 156' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER LASSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Vejby Ejendomsfond (Nu: Fonden Vejby Bo og Beskæftigelse)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Vejby Ejendomsfond (Nu: Fonden Vejby Bo og Beskæftigelse)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
JESPER LASSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021
Blå bog (fortsat)
Helle har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
27.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.11.2021 - 26.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.02.2021 - 28.05.2021
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.02.2021 - 28.05.2021
Ejerandel: 25%
Helle Aaskov Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER LASSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.074' DKK. Gennem sit holdingselskab JESPER LASSEN HOLDING ApS har Helle dermed også andele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Helle Aaskov Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Louise Hyldborg Lundstrøm.