Hans Christian Flø Haanes
Erhvervsaktiv siden: | 19. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Azets Labs A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.519' DKK Visma Labs A/S (Nu: Azets Labs A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -9.326' DKK HRM TALENT SOLUTIONS ApS (Nu: Talentech ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 18.099' DKK Visma Labs A/S (Nu: Azets Labs A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 20.046' DKK HRM TALENT SOLUTIONS ApS (Nu: Talentech ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos Visma Labs A/S (Nu: Azets Labs A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Talentech ApS (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 ved Azets Labs A/S (tidligere Visma Labs A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans Christian Flø Haanes i 10 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2018.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 8.519' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Talentech ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2020
Tidslinje (7)
-
HRM TALENT SOLUTIONS ApS (Nu: Talentech ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
HR MANAGER DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
HRM TALENT SOLUTIONS ApS (Nu: Talentech ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.01.2020 - 11.05.2020
Bestyrelsesmedlem
20.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.01.2020 - 11.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2017 - 31.07.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor HRM TALENT SOLUTIONS ApS (Nu: Talentech ApS) fremviste et underskud på 3.371' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Nikolaj Petersen.