Oluf Borbye Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bagger-Sørensen Fonden (Reel ejer) |
Største overskud: | 206.882' DKK Bagger-Sørensen Fonden (2019) |
Største underskud: | -3.897' DKK Bagger-Sørensen Fonden (2022) |
Største egenkapital: | 269.689' DKK Bagger-Sørensen Fonden (2021) |
Største gæld: | 2.148' DKK Bagger-Sørensen Fonden (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos GutCRINE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Direktør Thor O.A. Erhoffs Familiefond (6 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2017 i Bagger-Sørensen Fonden som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Oluf Borbye Pedersen i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 23. december 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 643' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Biome Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GutCRINE ApS
Via Biome Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Biome Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
GutCRINE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Pedersen-Fan ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
GutCRINE ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
Biome Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023
Blå bog (fortsat)
Oluf har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.10.2017 - 06.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Direktør og Ejer
06.11.2023 - 20.11.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Reel ejer
10.02.2023 - 10.04.2023
Direktør
17.02.2023 - 11.04.2023
Ejer
17.02.2023 - 20.11.2023
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,5% -
Reel ejer
12.10.2017 - 23.12.2019
Reel ejer
12.10.2017 - 23.12.2019
Bestyrelsesmedlem
23.12.2019 - 31.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Oluf Borbye Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Biome Holding ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Biome Holding ApS har Oluf dermed også ejerandele i GutCRINE ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Oluf Borbye Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GutCRINE ApS fremviste et underskud på 2.385' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 643' DKK (Bagger-Sørensen Fonden).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.385' DKK (GutCRINE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 258.027' DKK (Bagger-Sørensen Fonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.772' DKK (GutCRINE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Oluf' netværk er Tobias Julius Emil Horneman-Thielcke.