Alaa Yasser El-Haj
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Masa Group (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Masa Group (6 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2017 hos Masa Group i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Alaa Yasser El-Haj og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Alaa nu besiddet i 6 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen reparation af computere og ydre enheder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Masa Group
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Masa G ivs (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.07.2019
Registreringsdato: 29.07.2019 -
Masa G ivs
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2018
Registreringsdato: 28.11.2018 -
Masa G ivs (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2018
Registreringsdato: 04.05.2018
Blå bog (fortsat)
Alaa har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
04.05.2018 - 29.07.2019
Ejerandel: 100%