Martin Christian Eglstrup Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Eglstrup ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.134' DKK JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (2020-21) |
Største underskud: | -397' DKK JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.499' DKK JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (2020-21) |
Største gæld: | 13.860' DKK JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Eglstrup ApS (7 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2017 ved Eglstrup ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Christian Eglstrup Christensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Direktør og Stifter har Martin nu besiddet i 1 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Eglstrup ApS
Ejerandel: 100% -
Egl Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Eglstrup ApS
Direktørposter (2)
-
Egl Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2017 -
Eglstrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Egl Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.12.2017
Tidslinje (9)
-
Eglstrup ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019 -
Egl Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2017
Registreringsdato: 12.12.2017 -
Egl Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2017
Registreringsdato: 12.12.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
28.09.2017 - 11.06.2019
Ejer og Direktør
28.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.09.2017 - 29.09.2017
Reel ejer
29.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Martin Christian Eglstrup Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Eglstrup ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Gennem sit holdingselskab Eglstrup ApS har Martin dermed også andele i JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Martin Christian Eglstrup Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor JØRGEN CHRISTENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS landede et overskud på 439' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Eglstrup ApS landede et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 224' DKK (Egl Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 789' DKK (Egl Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (Eglstrup ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lissen Arendsdorf Bengtsen.