Fadi Nabil Saliba
Erhvervsaktiv siden: | 18. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RBAI JV I/S (Direktør) |
Største overskud: | 41.157' DKK RBAI JV I/S (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 64.000' DKK RBAI JV I/S (2018) |
Største gæld: | 114.833' DKK RBAI JV I/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos RBAI JV I/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af RBAI JV I/S (7 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2017 i RBAI JV I/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør har Fadi Nabil Saliba nu bestreddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anlæg af broer og tunneller. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 129' DKK.
Direktørposter (1)
-
RBAI JV I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2017
Tidslinje (3)
-
Rizzani de Eccher Denmark, filial af Rizzani de Eccher S.p.A., Italy (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
Rizzani de Eccher Denmark, filial af Rizzani de Eccher S.p.A., Italy (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2018
Registreringsdato: 19.09.2018 -
RBAI JV I/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.07.2017
Registreringsdato: 18.07.2017
Blå bog (fortsat)
Fadi har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2018 - 25.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Fadi' netværk er Xavier Bernard E Debruche.