Nic Jules M de Roeck
Erhvervsaktiv siden: | 18. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RBAI JV I/S (Direktør) |
Største overskud: | 41.157' DKK RBAI JV I/S (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 64.000' DKK RBAI JV I/S (2018) |
Største gæld: | 114.833' DKK RBAI JV I/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos RBAI JV I/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af RBAI JV I/S (7 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2017 ved RBAI JV I/S i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør har Nic Jules M de Roeck nu besiddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor anlæg af broer og tunneller. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 129' DKK.
Direktørposter (1)
-
RBAI JV I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2017
Tidslinje (3)
-
BESIX Denmark, filial af N.V. BESIX S.A., Belgien (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
BESIX Denmark, filial af N.V. BESIX S.A., Belgien (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2017
Registreringsdato: 11.09.2017 -
RBAI JV I/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.07.2017
Registreringsdato: 18.07.2017
Blå bog (fortsat)
Nic har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2017 - 12.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Nic' netværk er Xavier Bernard E Debruche.