Morten Bastrup Kold
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | MASKINMESTRENES FORENINGS FÆLLESFOND (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MASKINMESTRENES FORENINGS FÆLLESFOND (2 år 2 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2017 hos MASKINMESTRENES FORENINGS FÆLLESFOND med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Morten Bastrup Kold i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 15. august 2019.
I dag arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.11.2017 - 15.08.2019
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.09.2017 - 15.08.2019
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Lars Kristian Have Hansen.