Tina Skov Westerberg
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Altid Vikar ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 8.823' DKK Altid Vikar ApS (2023) |
Største underskud: | -521' DKK Altid Ejendomme ApS (2023) |
Største egenkapital: | 19.129' DKK Altid Vikar ApS (2023) |
Største gæld: | 16.849' DKK Altid Vikar ApS (2023) |
Flest årsværk: | 212 årsværk hos Altid Vikar ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Altid Vikar ApS (5 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2017 ved Altid Vikar ApS i hvervet som Ejer. Denne rolle havde Tina Skov Westerberg i , før fratrædelsen den 21. september 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor vikarbureauer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 8.823' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AV Westerberg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Altid Gruppen ApS
Via AV Westerberg ApS -
Altid Vikar ApS
Via Altid Gruppen ApS -
Altid Sygepleje ApS
Via Altid Gruppen ApS -
Altid Ejendomme ApS
Via Altid Gruppen ApS
Direktørposter (2)
-
Altid Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2020 -
AV Westerberg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Selskabet af 1. maj 2023 (Altid) ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
AV Westerberg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
AV Westerberg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023
Blå bog (fortsat)
Tina har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2023 - 10.05.2023
Ejerandel: 49,6% -
Stifter og Ejer
25.04.2023 - 01.05.2023
Reel ejer
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,6% -
Reel ejer
07.09.2017 - 21.09.2017
Reel ejer
22.09.2017 - 30.11.2021
Ejer
22.09.2017 - 25.04.2023
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,6% -
Reel ejer
10.08.2020 - 30.11.2021
Direktør
10.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,6%
Tina Skov Westerberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AV Westerberg ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.199' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Altid Gruppen ApS (49,6%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Tina Skov Westerberg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Altid Vikar ApS landede et overskud på 8.823' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Altid Ejendomme ApS landede et underskud på 521' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.823' DKK (Altid Vikar ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 521' DKK (Altid Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.129' DKK (Altid Vikar ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (Altid Sygepleje ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Knud Erik Bøge Hostrup.