Yutong Li
Erhvervsaktiv: | 6. sep. 2017 - 1. jun. 2023 |
Karrieren startede hos: | Union Group ApS (Stifter) |
Største overskud: | 125' DKK Union Group ApS (2021) |
Største underskud: | -275' DKK Scandasia ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 82' DKK Union Group ApS (2021) |
Største gæld: | 238' DKK Scandasia ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Union Group ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Union Group ApS (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2017 i Union Group ApS i hvervet som Stifter, Ejer og Direktør. Det var sammen med kollegaerne Tao Xin, Jia Jiao, Yan Wang, Bo Sun, Qiang Zhang at Yutong Li stiftede Union Group ApS den dag i september 2017. Hvervet som Stifter, Ejer og Direktør har Yutong nu besiddet i 7 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen reklamebureauer. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 viste et underskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Union Group ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Union Service ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Union Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2019 -
Union Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Happy Lamb Denmark ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Happy Lamb Denmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Scandasia ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Yutong har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2022 - 05.02.2024
Reel ejer
01.12.2023 - 05.02.2024
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.12.2021 - 01.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
13.06.2018 - 01.12.2018
Ejer
13.06.2018 - Stadig aktiv
Direktør
26.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Union Group ApS landede et overskud på 125' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Scandasia ApS landede et underskud på 275' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 58' DKK (Scandasia ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (Union Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52' DKK (Union Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -175' DKK (Scandasia ApS).
En af de forbindelser som går igen i Yutong' netværk er Tao Xin.