Simon Maidstone
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2017 (7 år) |
Karrieren startede hos: | Conquers (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -19' DKK Conquers IVS (Nu: Conquers ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 1' DKK Conquers IVS (Nu: Conquers ApS) (2022) |
Største gæld: | 201' DKK Conquers IVS (Nu: Conquers ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Conquers ApS (6 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2017 i Conquers med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Simon Maidstone der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Simon i 6 måneder, før fratrædelsen d. 4. april 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Conquers ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Conquers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2018
Tidslinje (6)
-
Conquers IVS (Nu: Conquers ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.04.2018
Registreringsdato: 05.04.2018 -
Conquers IVS (Nu: Conquers ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2018
Registreringsdato: 05.04.2018 -
Conquers IVS (Nu: Conquers ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2018
Registreringsdato: 05.04.2018
Blå bog (fortsat)
Simon har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
05.04.2018 - 05.04.2018
Ejer og Direktør
05.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.09.2017 - 04.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Conquers IVS (Nu: Conquers ApS) kunne offentliggøre et underskud på 19' DKK.