Thomas Ryltoft Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2022 (2 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRL Consulting (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRL Consulting (2 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2022 i TRL Consulting som Ejer. Thomas Ryltoft Larsen købte virksomheden TRL Consulting den 2. maj 2022. Thomas der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Thomas i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 19. juli 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. juli 2024.
Direktørposter (1)
-
TRL Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
TRL Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
TRL Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
TRL Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.05.2023 - 09.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
02.05.2022 - 19.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager