Michael Skov Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordic Steel Design (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordic Steel Design (3 år 11 måneder) |
Det begyndte den dag i 2020 i Nordic Steel Design i hvervet som Ejer. Michael Skov Christensen købte virksomheden Nordic Steel Design den 8. april 2020. Michael der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Michael i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 8. marts 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. marts 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skadecenter Nibe ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Skadecenter Nibe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Nordic Steel Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
Skadecenter Nibe ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Skadecenter Nibe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.04.2020 - 08.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager