Jonas Saleem Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AS Forsikringsagentur IVS (Direktør) |
Største overskud: | 77' DKK C+ 2211-001 ApS (2022-23) |
Største underskud: | -271' DKK Candle Studio ApS (2023) |
Største egenkapital: | 280' DKK C+ 2211-001 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 530' DKK Candle Studio ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Candle Studio ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AS Forsikringsagentur IVS (1 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2017 ved AS Forsikringsagentur IVS (tidligere Privatetender IVS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Ashraf Amirzai at Jonas Saleem Kristiansen stiftede AS Forsikringsagentur IVS den dag i november 2017. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Jonas i 1 år 7 måneder, før stoppet den 11. juli 2019.
Virksomheden opererede indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2020 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. maj 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Café Coco
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
C+ 2211-001 ApS
Ejerandel: 100% -
Candle Studio ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
C+ 2211-001 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2023 -
Candle Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2024
Tidslinje (13)
-
Café Coco (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
Candle Studio ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Candle Studio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
12.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
07.04.2023 - 09.04.2023
Ejer og Direktør
10.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.11.2017 - 11.07.2019
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor C+ 2211-001 ApS kunne offentliggøre et overskud på 77' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Privatetender IVS (Nu: AS Forsikringsagentur IVS) kunne offentliggøre et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 77' DKK (C+ 2211-001 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 271' DKK (Candle Studio ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 280' DKK (C+ 2211-001 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -231' DKK (Candle Studio ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Safiyo Aziz Mohamed Aden.