Thomas Tofft Williams
Erhvervsaktiv siden: | 17. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Aspcom Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 118' DKK Unite Connect ApS (2021-22) |
Største underskud: | -61' DKK Unite Connect ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 237' DKK Unite Connect ApS (2021-22) |
Største gæld: | 309' DKK Unite Connect ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Aspcom IVS (Nu: Aspcom ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aspcom Holding ApS (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2017 hos Aspcom Holding ApS (tidligere Aspcom Holding IVS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Tofft Williams og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu bestreddet i 7 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 68' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aspcom Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Aspcom ApS
Via Aspcom Holding ApS -
NordicScreen ApS
Via Aspcom Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Aspcom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2017 -
Aspcom Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Aspcom IVS (Nu: Aspcom ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2017
Registreringsdato: 18.08.2017 -
Aspcom Holding IVS (Nu: Aspcom Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.08.2017
Registreringsdato: 17.08.2017 -
Aspcom Holding IVS (Nu: Aspcom Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2017
Registreringsdato: 17.08.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
18.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.12.2018 - 18.12.2019
Reel ejer
19.12.2019 - 28.03.2023
Ejerandel: 32,04%
Thomas Tofft Williams er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aspcom Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34' DKK. Gennem holdingselskabet Aspcom Holding ApS har Thomas derfor også andele i Aspcom ApS (100%) samt NordicScreen ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thomas Tofft Williams, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Aspcom IVS (Nu: Aspcom ApS) kunne fremvise et overskud på 89' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Aspcom Holding IVS (Nu: Aspcom Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 89' DKK (Aspcom IVS (Nu: Aspcom ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85' DKK (Aspcom IVS (Nu: Aspcom ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (Aspcom Holding IVS (Nu: Aspcom Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Peter Petersen Adamsen.