Samiullah Khan
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Sheek (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -18' DKK Findspark ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 94' DKK Findspark ApS (2023-24) |
Største gæld: | 0' DKK Findspark ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sheek (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2017 hos Sheek i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Samiullah Khan og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Samiullah nu bestreddet i 7 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Sheek
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Findspark ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
The Occasion Group Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
The Occasion Group ApS
Via The Occasion Group Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
The Occasion Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2024 -
The Occasion Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
The Occasion Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
The Occasion Group Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
The Occasion Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.05.2024
Registreringsdato: 20.05.2024
Blå bog (fortsat)
Samiullah har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.05.2024 - 20.05.2024
Reel ejer
05.05.2024 - Stadig aktiv
Direktør
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
25.04.2024 - 20.05.2024
Ejer
25.04.2024 - Stadig aktiv
Direktør
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Samiullah Khan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn The Occasion Group Holding ApS (ejer pt. 33,33%). Gennem holdingselskabet The Occasion Group Holding ApS har Samiullah derfor også andele i The Occasion Group ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Samiullah Khan, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Samiullah' netværk er Mehrnoosh Azadmanesh.