Jan Salomon Finne
Erhvervsaktiv siden: | 28. jul. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HM Elektro A/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.299' DKK HM Elektro A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.025' DKK HM Elektro A/S (2022-23) |
Største gæld: | 2.916' DKK HM Elektro A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos HM Elektro A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HM Elektro A/S (7 år 1 måned) |
Det hele begyndte den dag i 2017 ved HM Elektro A/S i hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Søren Lund Larsen, Jesper Gonge Didriksen at Jan Salomon Finne stiftede HM Elektro A/S den dag i juli 2017. Rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Stifter har Jan nu besiddet i 2 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et overskud på 2.299' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jan Finne Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HM Elektro A/S
Via Jan Finne Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Jan Finne Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
HM Elektro A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.07.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
SJJ Invest I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
HM Elektro Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
Jan Finne Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.09.2017 - 30.06.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.06.2020 - 08.12.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
28.07.2017 - 12.06.2020
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Jan Salomon Finne er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jan Finne Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.301' DKK. Gennem sit holdingselskab Jan Finne Holding ApS har Jan dermed også andele i HM Elektro A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jan Salomon Finne, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor HM Elektro A/S landede et overskud på 1.740' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.299' DKK (HM Elektro A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.025' DKK (HM Elektro A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.301' DKK (Jan Finne Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jesper Gonge Didriksen.