Jesper Bach Stisen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIMcapture A/S (Ejer) |
Største overskud: | 10.405' DKK MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S (2020-21) |
Største underskud: | -310' DKK BIMcapture A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 24.821' DKK MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 23.295' DKK MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stisen Invest ApS (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2017 i BIMcapture A/S (tidligere Mølbak-Astacus IVS) med titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Jesper Bach Stisen købte en part af virksomheden d. 10. juli 2017 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Jesper af: LANDINSPEKTØR OVE MØLBAK ApS, MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S, Lars Gjøg Petersen og 2 andre personer. Hvervet som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem bestred Jesper i 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2017-18 kunne vise et overskud på 301' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Krejbjerg Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Stisen Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S
Via Stisen Invest ApS -
Viamap ApS
Via MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S
Direktørposter (2)
-
MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2023 -
Stisen Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2023 - 01.12.2023
Direktør
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Stisen Invest ApS -
Ejer
10.07.2017 - 30.09.2017
Direktør
11.07.2017 - 30.01.2020
Bestyrelsesmedlem
10.01.2018 - 30.01.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BIMcapture A/S kunne offentliggøre et overskud på 301' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor BIMcapture A/S kunne offentliggøre et underskud på 310' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jens Kristian Mølbak.