Lars Emanuel Moesgaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lars Immanuel Holding IVS (Ejer) |
Største overskud: | 27' DKK AO3TEK ApS (2022) |
Største underskud: | -288' DKK AO3TEK ApS (2023) |
Største egenkapital: | 147' DKK Blue Conquer Solutions ApS (Nu: Zynk ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 430' DKK Moesgaard Gruppen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Moesgaard Gruppen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Zynk ApS (5 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2017 hos Lars Immanuel Holding IVS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Emanuel Moesgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Lars i 4 år 5 måneder, før stoppet d. 13. december 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2019-20 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moesgaard Gruppen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AO3TEK ApS
Via Moesgaard Gruppen ApS -
Kupla ApS
Via Moesgaard Gruppen ApS
Direktørposter (1)
-
Moesgaard Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2022
Tidslinje (12)
-
AO3TEK ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
Zynk ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
Blue Conquer IVS (Nu: Zynk ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2022 - 15.02.2023
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Direktør
11.07.2017 - 12.09.2022
Reel ejer
06.12.2019 - 30.09.2021
Ejer
01.10.2021 - 12.09.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2017 - 13.12.2021
Ejerandel: 100%
Lars Emanuel Moesgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Moesgaard Gruppen ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -11' DKK. Igennem holdingselskabet Moesgaard Gruppen ApS har Lars derfor også ejerandele i AO3TEK ApS (50-66.65%) samt Kupla ApS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Lars Emanuel Moesgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AO3TEK ApS kunne offentliggøre et overskud på 27' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AO3TEK ApS kunne offentliggøre et underskud på 288' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 288' DKK (AO3TEK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -11' DKK (Moesgaard Gruppen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -226' DKK (AO3TEK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Hans Moesgaard Lauridsen.